2017年4月1日
株式会社富士通総研
本日開催された臨時株主総会において、下記の役員人事を決定いたしましたので、
お知らせいたします。
記
1. 取締役/監査役
代表取締役会長 | 肥塚 雅博 |
代表取締役社長 | 本庄 滋明 |
取締役 | 小村 元 |
取締役 | 長堀 泉 |
取締役 | 高須 恵一 [新任] |
取締役 (非常勤) | 阪井 洋之 |
取締役 (非常勤) | 北岡 俊治 |
取締役 (非常勤) | 古田 英範 [新任] |
監査役 | 小林 章二 |
2. 執行役員
執行役員社長 | 本庄 滋明 | |
執行役員常務 | 小村 元 | 経済研究所長 兼 コンサルティング本部 特定プロジェクト担当 (ビジネスレジリエンスグループ、 デジタルサービス開発室、 トレーニング&アセスメントサービス開発室) |
執行役員常務 | 長堀 泉 | コンサルティング本部長 |
執行役員常務 | 高須 恵一 [新任] | 事業推進本部長 兼 事業支援統括部長 兼 監査室長 |
執行役員 | 細井 和宏 | コンサルティング本部 エグゼクティブコンサルタント ビジネスレジリエンスグループ担当 デジタルサービス開発室担当 トレーニング&アセスメントサービス開発室担当 |
執行役員 | 森岡 豊 | コンサルティング本部 エグゼクティブコンサルタント ビジネスアナリティクスグループ担当 |
執行役員 | 巣山 邦麿 | コンサルティング本部 エグゼクティブコンサルタント 産業グループ担当 流通グループ担当 テクノロジーソリューショングループ担当 |
執行役員 | 今村 健 | コンサルティング本部 エグゼクティブコンサルタント デジタルマーケティンググループ担当 |
執行役員 | 石塚 康成 [新任] | コンサルティング本部 エグゼクティブコンサルタント 公共・地域政策グループ担当 行政経営グループ担当 行政情報化グループ担当 |
執行役員 | 栃原 稔 [新任] | コンサルティング本部 エグゼクティブコンサルタント クロスインダストリビジネス企画グループ担当 |
取締役執行役員常務 徳丸嘉彦、取締役 島津めぐみ、執行役員 渡辺南、渡辺斉は退任いたしました。
3. 新任取締役略歴
高須 恵一 | (たかす けいいち) | |
生年月日: | 1962年2月1日 | |
職歴: | 1984年4月 | 富士通株式会社入社 |
2004年6月 | 同社 プロダクト事業推進本部勤労部長 | |
2006年6月 | 同社 秘書室長 | |
2008年11月 | 同社 ソリューション事業推進本部人事部長 | |
2012年4月 | 同社 ビジネスマネジメント本部人事部長 | |
2014年2月 | Fujitsu Technology and Business of America, Inc 代表取締役社長 |
|
2017年4月 | 当社 取締役執行役員常務(現在に至る) |
古田 英範 | (ふるた ひでのり) | |
生年月日: | 1958年12月13日 | |
職歴: | 1982年4月 | 富士通株式会社入社 |
2009年5月 | 同社 産業システム事業本部長 | |
2009年10月 | 株式会社富士通システムソリューションズ 執行役員 産業ビジネス本部長 | |
2012年4月 | 富士通株式会社 執行役員
システムインテグレーション部門 副部門長 |
|
2013年5月 | 同社 執行役員
インテグレーションサービス部門 産業・流通システム事業本部長 |
|
2014年4月 | 同社 執行役員常務 グローバルデリバリー部門長 | |
2016年4月 | 同社 執行役員常務
グローバルサービスインテグレーション部門 副部門長 |
|
2017年4月 | 同社 執行役員常務 兼 当社 取締役(現在に至る) |
以上