PRESS RELEASE
2018年3月15日
株式会社富士通マーケティング
当社は、取締役人事を下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。 来る4月1日開催予定の臨時株主総会を経て、正式決定される予定です。
記
( )内は現職
≪2018年4月1日付≫ |
||||
【新任】 | 取締役(非常勤) | 北岡 俊治 | (きたおか としはる) | (富士通(株)執行役員常務) |
取締役(非常勤) | 広瀬 敏男 | (ひろせ としお) | (富士通(株)執行役員) | |
【退任】 | 取締役(非常勤) | 半田 清 | (はんだ きよし) | (富士通(株)執行役員常務) |
北岡 俊治(きたおか としはる) |
||
生年月日 | 1957年8月3日 | |
略歴 | 1980年 4月 | 富士通株式会社入社 |
2000年 4月 | 同社 東日本営業本部東京ソリューション統括営業部
エレクトロニクス産業営業部長 |
|
2007年 4月 | 同社 東海営業本部静岡支社長 | |
2009年 4月 | 同社 地域ビジネスグループ中国支社長 | |
2011年 6月 | 同社 マーケティング本部長代理 | |
2012年 4月 | 同社 執行役員
公共・地域ソリューションビジネスグループ 副グループ長(中部・西日本担当) (兼)西日本営業本部長 |
|
2013年 5月 | 同社 執行役員
公共・地域営業グループ副グループ長 (西日本・中部営業本部担当) (兼)西日本営業本部長 |
|
2014年 4月 | 同社 執行役員
公共・地域営業グループ西日本営業本部長 |
|
2015年 4月 | 同社 執行役員常務
公共・地域営業グループ長 |
|
(現在に至る) |
広瀬 敏男(ひろせ としお) |
||
生年月日 | 1961年3月18日 | |
略歴 | 1983年 4月 | 富士通株式会社入社 |
2002年 4月 | 同社 東日本営業本部神奈川支社産業営業部長 | |
2007年 4月 | 同社 関東甲信越営業本部長野支社長 | |
2010年 4月 | 同社 産業ビジネス本部組立産業第二統括営業部長 | |
2012年 4月 | 同社 産業ビジネス本部長代理
(エレクトロニクス産業担当) |
|
2014年 4月 | 同社 執行役員
産業・流通営業グループ産業ビジネス本部長 |
|
2016年 4月 | 同社 執行役員
Asiaリージョン長 (兼)フジツウ・アジア |
|
(現在に至る) |
以上