PRESS RELEASE
2015年6月17日
株式会社富士通マーケティング
6月12日に開催された取締役会において、下記の通り役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。
来る6月24日開催の定時株主総会および終了後の取締役会を経て、正式決定される予定です。
記
( )内は現職
1. 取締役 (2015年6月24日付) |
||||
【重任】 | 代表取締役社長 | 生貝 健二 | (いけがい けんじ) | (代表取締役社長) |
取締役兼執行役員専務 | 安部 豊 | (あべ ゆたか) | (取締役兼執行役員専務) | |
取締役兼執行役員常務 | 安楽 孝 | (あんらく たかし) | (取締役兼執行役員常務) | |
取締役兼執行役員常務 | 大津 洋二 | (おおつ ようじ) | (取締役兼執行役員常務) | |
取締役兼執行役員常務 | 榊田 司 | (さかきだ つかさ) | (取締役兼執行役員常務) | |
取締役兼執行役員常務 | 渡邊 基 | (わたなべ もとき) | (取締役兼執行役員常務) | |
取締役相談役 | 古川 章 | (ふるかわ あきら) | (取締役相談役) | |
【新任】 | 取締役兼執行役員常務 | 鈴木 俊久 | (すずき としひさ) | (執行役員常務) |
取締役(非常勤) | 小野 弘之 | (おの ひろゆき) | (富士通(株) 執行役員専務) | |
取締役(非常勤) | 半田 清 | (はんだ きよし) | (富士通(株) 執行役員常務) | |
【退任】 | (取締役兼執行役員常務) | 飯島 健太郎 | (いいじま けんたろう) | 当社 特命顧問就任予定 |
(取締役兼執行役員常務) | 水野 太郎 | (みずの たろう) | 当社 常任顧問就任予定 | |
(取締役(非常勤)) | 浦川 親章 | (うらかわ ちかふみ) | ||
2. 監査役人事 (2015年6月24日付) |
||||
【新任】 | 常勤監査役 | 花田 吉彦 | (はなだ よしひこ) | (当社 顧問) |
【退任】 | (常勤監査役) | 稲吉 淳司 | (いなよし あつし) | 当社 顧問就任予定 |
鈴木 俊久(すずき としひさ) |
||
生年月日 | 1956年5月29日 | |
略歴 | 1980年 4月 | 富士通(株)入社 |
2010年 4月
|
(株)富士通ビジネスシステム
民需ソリューション事業本部GLOVIAビジネス統括部長 |
|
2014年 6月
|
(株)富士通マーケティング 執行役員
(兼)システム本部長 |
|
2015年 4月
|
同社 執行役員常務
(兼)ソリューションビジネスグループ長 |
|
(現在に至る) |
小野 弘之(おの ひろゆき) |
||
生年月日 | 1954年8月10日 | |
略歴 | 1978年 4月 | 富士通(株)入社 |
2005年 5月 | 同社 第二バンキングソリューション事業本部長 | |
2011年 5月
|
同社 執行役員
(兼)社会基盤ソリューションビジネスグループ副グループ長 |
|
2013年 5月
|
同社 執行役員常務
(兼)公共・地域営業グループ長 |
|
2015年 4月
|
同社 執行役員専務
(兼)国内営業部門長 |
|
(現在に至る) |
半田 清(はんだ きよし) |
||
生年月日 | 1956年10月9日 | |
略歴 | 1979年 4月 | 富士通(株)入社 |
2007年 6月 | 同社 流通ビジネス本部長代理 | |
2011年 5月
|
同社 執行役員
(兼)流通ビジネス本部長 |
|
2015年 4月
|
同社 執行役員常務
(兼)産業・流通営業グループ長 |
|
(現在に至る) |
花 田 吉 彦(はなだ よしひこ) |
||
生年月日 | 1953年1月9日 | |
略歴 | 1971年 4月 | 富士通(株)入社 |
2004年 6月 | 同社 産業ビジネス本部長 | |
2010年 4月
|
同社 執行役員
(兼)地域ビジネスグループ副グループ長 |
|
2012年 4月
|
同社 執行役員常務
(兼)産業ソリューションビジネスグループ長 |
|
2015年 4月
|
(株)富士通マーケティング
顧問 |
|
(現在に至る) |
以上
ニュースリリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容、お問い合わせ先などは、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。